-
יומן שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט לשנים 2016 ו 2017
יומן שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט לשנים 2016 ו 2017 -
יומן מזכיר הממשלה צחי ברוורמן
יומנו של מזכיר הממשלה צחי ברוורמן מיום 15.11.2016 עד ליום 4.6.2017 -
יומן השרה לשיוויון חברתי, גילה גמליאל, לשנת 2016
יומנה של השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, לשנת 2016 לאייטם בעניין זה https://www.themarker.com/career/1.4529927 -
יומן הרב הראשי הספרדי, הראשון לציון לשנת 2016
יומנו של הרב הראשי הספרדי, הרב יצחק יוסף, לשנת 2016 -
יומן והסדר ניגוד העניינים של מהנדס עיריית תל אביב
יומנו של מהנדס עיריית תל אביב עודד גבולי והסדר למניעת ניגודי עניינים עליו חתם בקשר לכהונתו כמהנדס העיר לפרסומים הנוגעים למסמכים אלו ראו:... -
ניגוד עניינים ויומן אסנת אלרואי
הסדר למניעת ניגוד עניינים של אסנת אלרואי, סגנית ראש מטה הדיור הלאומי משרד האוצר ויומנה לשנים 2016-2017 -
יומן שר התחבורה ישראל כץ לשנת 2016
יומנו של השר לענייני מודיעין ושר התחבורה ישראל כץ לשנת 2016 -
יומן מנכ"ל מועצה מקומית גדרה
יומן מנכ"ל מועצה מקומית גדרה, ליאור מדהלה, לשנים 2016-2017 -
יומן שר הפנים והשר במשרד הפריפריה הנגב והגליל לשנת 2016
יומנו של השר הרב אריה דרעי לשנת 2016 -
יומן מנכ"ל משרד הבריאות משה סימן-טוב לשנים 2016 ו 2017
יומנו של מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב לשנים 2016 ו 2017 (עד נובמבר) -
יומן ראש עיריית אופקים
יומן ראש עיריית אופקים, יצחק דנינו למחצית ראשונה של שנת 2016 -
יומן אביחי מנדלבליט כמזכיר הממשלה
יומנו של ד"ר עו"ד אביחי מנדלבליט כמזכיר הממשלה מיום 2.8.2015 ועד 1.2.2016 -
יומן הממונה על התקציבים במשרד האוצר
יומן הממונה על התקציבים, אמיר לוי, לשנים 2016-2017 -
יומן יו"ר הכנסת לשנים 2016-2017
יומן יו"ר הכנסת, יולי יואל אלדשלטיין לשנים 2016-2017 כפי שנמסר במענה לבקשת מידע. -
יומן הרב הראשי האשכנזי לשנת 2016
יומנו של הרב הראשי האשכנזי, הרב דוד לאו, לשנת 2016 -
יומני סגן שר החינוך, מאיר פרוש, לשנים 2016 ו 2017
יומני סגן שר החינוך, מאיר פרוש, לשנים 2016 ו 2017 לאייטם בעניין https://www.themarker.com/news/education/1.6361778 -
יומן שר הביטחון אביגדור ליברמן לשנים 2016-2017 (חלקי)
יומן שר הביטחון אביגדור ליברמן לשנים 2016 ו 2017 (חלקי). השר ליברמן נכנס לתפקידו ביום 30.5.2016 -
יומן מזכיר הממשלה לשעבר אמיחי מנדלביט לשנים 2015-2016
יומן מזכיר הממשלה לשעבר אמיחי מנדלביט (כיום יועמ"ש) מיום 2/8/2015 ועד ליום 1/2/2016 -
יומן שגריר ישראל באו"ם דני דנון 2015-2016
יומנו של שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, מעת כניסתו לתפקיד באוקטובר 2015 ועד מרץ 2016 -
יומן סגן השר להגנת הסביבה, מר ירון מזוז מחודש אוגוסט 2016 ועד חודש פברואר 2017
יומן סגן השר להגנת הסביבה, ירון מזוז, לחודשים אוגוסט 2016 עד פברואר 2017 לפרסום בנושא באתר "שקוף" ראו את הקישור הבא: https://shkifut.info/2017/05/yaronmazuz/