-
יומן שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט לשנים 2016 ו 2017
יומן שר הבינוי והשיכון, יואב גלנט לשנים 2016 ו 2017 -
יומן מזכיר הממשלה צחי ברוורמן
יומנו של מזכיר הממשלה צחי ברוורמן מיום 15.11.2016 עד ליום 4.6.2017 -
יומן והסדר ניגוד העניינים של מהנדס עיריית תל אביב
יומנו של מהנדס עיריית תל אביב עודד גבולי והסדר למניעת ניגודי עניינים עליו חתם בקשר לכהונתו כמהנדס העיר לפרסומים הנוגעים למסמכים אלו ראו:... -
ניגוד עניינים ויומן אסנת אלרואי
הסדר למניעת ניגוד עניינים של אסנת אלרואי, סגנית ראש מטה הדיור הלאומי משרד האוצר ויומנה לשנים 2016-2017 -
יומן מנכ"ל מועצה מקומית גדרה
יומן מנכ"ל מועצה מקומית גדרה, ליאור מדהלה, לשנים 2016-2017 -
יומן מנכ"ל משרד הבריאות משה סימן-טוב לשנים 2016 ו 2017
יומנו של מנכ"ל משרד הבריאות משה בר סימן-טוב לשנים 2016 ו 2017 (עד נובמבר) -
יומן השר לשיתוף פעולה אזורי
טבלת פעילותו המדינית של השר, צחי הנגבי, השר לשיתוף פעולה אזורי מיום 1/6/2016 ועד ליום 27/9/2018. היומן נמסר ע"י השר באופן יזום -
יומן הממונה על התקציבים במשרד האוצר
יומן הממונה על התקציבים, אמיר לוי, לשנים 2016-2017 -
יומן יו"ר הכנסת לשנים 2016-2017
יומן יו"ר הכנסת, יולי יואל אלדשלטיין לשנים 2016-2017 כפי שנמסר במענה לבקשת מידע. -
יומן ראש לשכת עורכי הדין 2015-2017
יומן ראש לשכת עו"ד, אפי נוה, לשנים 2015-2017 כפי שנמסר במסגרת עתירת חופש מידע 38892-10-17. היומן כולל פגישות עם שרים, חברי כנסת, חברי הוועדה לבחירת שופטים, נציגי מחוזות הלשכה... -
יומן יו"ר מפעל הפיס
יומן יו"ר מפעל הפיס, עוזי דיין לשנים 2016-2017 -
יומן שר התשתיות (משרד האנרגיה)
יומנו של שר התשתיות, יובל שטייניץ, לתקופה של דצמבר 2016 עד מרץ 2017, שנמסר כמענה לבקשת מידע https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3719871,00.html -
יומן שגריר ישראל באו"ם דני דנון 2016-2018
יומנו של שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, מיום 11/6/2016 ועד ליום 31/3/2018 -
יומני סגן שר החינוך, מאיר פרוש, לשנים 2016 ו 2017
יומני סגן שר החינוך, מאיר פרוש, לשנים 2016 ו 2017 לאייטם בעניין https://www.themarker.com/news/education/1.6361778 -
יומן שר הביטחון אביגדור ליברמן לשנים 2016-2017 (חלקי)
יומן שר הביטחון אביגדור ליברמן לשנים 2016 ו 2017 (חלקי). השר ליברמן נכנס לתפקידו ביום 30.5.2016