-
יומן והסדר ניגוד העניינים של מהנדס עיריית תל אביב
יומנו של מהנדס עיריית תל אביב עודד גבולי והסדר למניעת ניגודי עניינים עליו חתם בקשר לכהונתו כמהנדס העיר לפרסומים הנוגעים למסמכים אלו ראו:... -
יומן ראש מועצה אזורית שומרון 2015
יומן ראש מועצה אזורית שומרון, יוסי דגן, לשנת 2015 -
יומן מנכ"ל משרד התחבורה עוזי יצחקי
יומן מנכ"ל משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, עוזי יצחקי, לשנים 2013-2015 -
יומן אביחי מנדלבליט כמזכיר הממשלה
יומנו של ד"ר עו"ד אביחי מנדלבליט כמזכיר הממשלה מיום 2.8.2015 ועד 1.2.2016 -
יומן ראש לשכת עורכי הדין 2015-2017
יומן ראש לשכת עו"ד, אפי נוה, לשנים 2015-2017 כפי שנמסר במסגרת עתירת חופש מידע 38892-10-17. היומן כולל פגישות עם שרים, חברי כנסת, חברי הוועדה לבחירת שופטים, נציגי מחוזות הלשכה... -
יומן סגן שר האוצר
יצחק כהן לשנת 2015 -
יומן מזכיר הממשלה לשעבר אמיחי מנדלביט לשנים 2015-2016
יומן מזכיר הממשלה לשעבר אמיחי מנדלביט (כיום יועמ"ש) מיום 2/8/2015 ועד ליום 1/2/2016 -
יומן שגריר ישראל באו"ם דני דנון 2015-2016
יומנו של שגריר ישראל באו"ם, דני דנון, מעת כניסתו לתפקיד באוקטובר 2015 ועד מרץ 2016 -
יומן היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל
יומן היועץ המשפטי לרשות מקרקעי ישראל, יענקי (יעקב) קווינט, לשנים 2015 עד 2017 -
יומנה של ראשת הנבת"ם, הילה גרסטל
יומנה של ראשת הנבת"ם, הילה גרסטל לשנים 2014-2016